Василий Яковлевич Тулинов b. 18 June 1819 d. 12 June 1884
From Rodovid UZ
Urug'i | Тулиновы |
Jinsi | erkak |
Tug'ilgandagi to'liq ismi | Василий Яковлевич Тулинов |
Ota-onasi
♀ Екатерина Ивановна Ростовцева (Тулинова) [Ростовцевы] b. 1788 d. 1822 ♂ Яков Васильевич Тулинов [Тулиновы] b. 1785 d. 1842 |
Voqealar
18 June 1819 рождение:
nikoh: ♀ Екатерина Павловна Кремешная (Тулинова) [Кремешные] b. 1837 d. 2 January 1914
14 October 1861 Farzandi tug'ilishi: ♂ Николай Васильевич Тулинов [Тулиновы] b. 14 October 1861 d. 28 June 1880
12 June 1884 o'limi:
Izohlar
Тулинов Василий Яковлевич (18.06.1819 – 12.06.1884), действительный статский советник, член Главного управления по коннозаводству. Бобровский уездный предводитель дворянства (1844 – 1850, 1856 – 1859). Владел с. Хлебное, с. Старая Чигла Бобровского уезда.
Василий Яковлевич Тулинов (16 июня 1819 – 12 июня 1884) по окончанию курса наук в Императорском Санкт-Петербургском университете со степенью кандидата юридического факультета, в службу вступил в 1841 году в Департамент юстиции и был утвержден в чин коллежского секретаря. В 1842 году прикомандирован для занятий по делам службы к уголовным делам, по прошению перемещен на службу в канцелярию Воронежского военного губернатора. В 1844 году по выборам дворянства был избран на должность Бобровского уездного предводителя дворянства, в этой должности пробыл вплоть до 1859 года. За отличие по службе произведен в титулярные советники, а в 1846 году пожалован в звание камер-юнкера двора Его Императорского Величества. В 1850 году произведён в коллежские асессоры, в 1852 году – в надворные советники. В 1853 году утверждён директором Воронежского Попечительского о тюрьмах Комитета. В следующем году, сверх занимаемых должностей, утвержден в звании почетного смотрителя Бобровского уездного училища, от которого уволен в 1855 году, произведён в коллежские советники. В 1857 году утверждён членом Воронежского губернского Комитета о Государственном коннозаводстве. В 1860 году произведен за выслугу лет в статские советники. В походах против неприятеля и в самих сражениях он не участвовал. В.Я. Тулинов был награжден орденами Святого Владимира 4-й степени, Святого Станислава 2-й степени, Святой Анны 2-й степени, бронзовой медалью на Андреевской ленте и серебряной медалью на Александровской ленте. Женился Василий Яковлевич на дочери управляющего Хреновским конным заводом полковника Павла Ивановича Кремешного Екатерине (22 мая 1838 – 2/15 января 1914).
А ещё в 1905 г. при селе Аксиньино и деревне Яковлевке владела 937 с тремя четвертями десятин земли вдова действительного статского советника Екатерина Павловна Тулинова. Здесь же находился её яблоневый плодопитомник. В сельце Петровском ей принадлежало около двух тысяч десятин земли. Екатерина Павловна - дочь П.И.Кремешного, замужем была за дворянином - представителем богатого воронежского купеческого рода суконных фабрикантов Тулиновых, проживала в Риме, где и умерла, а похоронена в Санкт-Петербурге, в Александро-Невской лавре, на Никольском кладбище, совместно с мужем и сыном. Супруг её, Василий Яковлевич Тулинов (18 июня 1819 г.- 12 июня 1884 г.), был страстным лошадником и состоял членом Главного управления по коннозаводству; в начале 60-х гг. семья перебралась в Петербург. Единственный сын их, Николай (14 октября 1861 г.-28 июня 1880 г.), ушёл в мир иной в цветущем возрасте.
Двоюродной сестрой В.Я.Тулинова была графиня Елизавета Васильевна Толстая, урождённая Тулинова (1826-1870), супруга министра графа Ивана Матвеевича Толстого. Троюродной сестрой В.Я.Тулинова была действительная статская советница Анна Ивановна Шеле, урождённая Тулинова (1792-1877) – известная воронежская благотворительница и меценатка. Управляющим её богатого имения в селе Рамонь с сахарным заводом (Воронежский уезд) служил отставной подпоручик Иван Игнатьевич Мосин, у которого 2 апреля 1849 г. здесь родился сын Сергей – будущий оружейник. Родным братом А.И.Шеле был Воронежский губернский предводитель дворянства Николай Иванович Тулинов (1810-1852), а родная сестра Варвара была замужем за Николаем Филипповичем Вигель, родным братом мемуариста. Родом из купеческой семьи Воронежской губернии является и один из первых русских фотографов Михаил Борисович Тулинов (1823 г., Острогожск - после1887 г.); существует его портрет работы И.Н.Крамского (1867 г.).
Хлебное — село, расположенное в цетральной части Хлебенского сельского поселения Новоусманского района, при прудах, устроенных на небольшой р. Суходолке — притоке р. Хава.
Основано в 1806 году как усадьба с конным заводом братьями Василием и Яковом Тулиновыми. Тогда же, на р. Суходолке был устроен каскад из прудов, высажен небольшой парк, выстроены корпуса конного завода. После смерти братьев Тулиновых, конезавод перешёл к одному из сыновей — Василию Яковлевичу Тулинову.
Сбыт лошадей производился главным образом московскому купцу Гарденину, поставщику лошадей на придворную конюшню. В 1859 году в селе было 17 дворов, в которых проживал 271 человек.
После смерти В. Я. Тулинова с 1886 г. владелицей конного завода стала его вдова Е. П. Тулинова, а с 1889 г. — его племянница, баронесса Екатерина Сергеевна фон дер Ропп, урождённая Шванвич.
Yaqin ajdodlari va avlodlari
nikoh: ♂ Іван Іванович Ростовцев
janaza: 1843, Олександро-Невська Лавра, Санкт-Петербург, Російська імперія
o'limi: 4 February 1843, Російська імперія
darajasi: Коллежский асессор
o'limi: 24 April 1814
o'limi: 11 August 1828, Кюстенджи, Румыния
janaza: Александро-Невская лавра, Санкт-Петербург, Россия
kasbi: Директор Государственного Коммерческого Банка, действительный статский советник
o'limi: 24 June 1858
janaza: Александро-Невская лавра, Санкт-Петербург, Россия
kasbi: [[тайный советник]]
nikoh: ♀ Александра Александровна Ольхина (Ростовцева)
ma'lumoti: 1807 - 1821, Пажеский корпус
kasbi: 1819, [[камер-паж]]
xarbiy unvoni: 1821, [[прапорщик]] лейб-гвардии Егерского полка
o'limi: 18 May 1867
janaza: Александро-Невская лавра, Санкт-Петербург
ma'lumoti: Пажеский корпус
xarbiy unvoni: 1822, [[прапорщик]] лейб-гвардии Егерского полка
xarbiy unvoni: 1825, [[подпоручик]]
xarbiy unvoni: 18 December 1826, [[поручик]]
xarbiy unvoni: 1828 - 1831, адъютант великого князя Михаила Павловича
nikoh: ♀ Вера Николаевна Эмина (Ростовцева)
xarbiy unvoni: 8 November 1833, [[полковник]]
xarbiy unvoni: 16 April 1841, [[генерал-майор]]
xarbiy unvoni: 1849, [[генерал-адъютант]]
xarbiy unvoni: 6 December 1850, [[генерал-лейтенант]]
kasbi: 27 March 1855, член Государственного совета
xarbiy unvoni: 15 September 1859, [[генерал от инфантерии]] (03.09.1859-стар.стиль)
o'limi: 18 February 1860, Санкт-Петербург, Российская империя, 06.02.1860-стар.стиль
janaza: Храм Святого благоверного князя Феодора (Фёдоровская церковь), Александро-Невская лавра, Санкт-Петербург