Николай Андреянович Дивов b. 1792 d. 1869
From Rodovid UZ
Yozuv:294058
Urug'i | Дивовы |
Jinsi | erkak |
Tug'ilgandagi to'liq ismi | Николай Андреянович Дивов |
Ota-onasi
♀ Елизавета Петровна Бутурлина (Дивова) [Бутурлины] b. 1762 d. 1813 ♂ Адриан (Андриан) Иванович Дивов [Дивовы] b. 1749 d. 8 May 1814 |
Voqealar
1792 рождение:
nikoh: ♀ Зинаида Сергеевна (Кагульская) Румянцева (Дивова) [Румянцевы] b. 1811 d. 1879
1815 darajasi: вступил в петербургскую ложу "Соединенных друзей" и получил посвящение
1823 - 1830 kasbi: получил должность петербургского вице-губернатора, а затем - шталмейстера двора великого князя Михаила Павловича
1844 Farzandi tug'ilishi: ♂ Сергей Николаевич Дивов [Дивовы] b. 1844 d. 1866
1850 Farzandi tug'ilishi: ♂ Николай Николаевич Дивов [Дивовы] b. 1850
1869 o'limi:
Izohlar
генерал-майор, генерал-провиантмейстер 1-й армии
Yaqin ajdodlari va avlodlari
Bobolari
♀ Катерина Романівна Воронцова (Дашкова)
рождение: 17 March 1743, Санкт-Петербург, Російська імперія, gouvernement de Saint-Pétersbourg de l'Empire russe
unvon: Російська імперія, графиня
unvon: Російська імперія, princesse par mariage
unvon: Російська імперія, державна дама
nikoh: ♂ Михайло Кондратій Іванович Дашков , Російська імперія
caste: 24 January 1783 ? 23 November 1796, Російська імперія, direcrice de l'Académie des Sciences de Saint-Pétersbourg
o'limi: 4 January 1810, Москва, Російська імперія, gouvernement de Moscou de l'empire russe
unvon: Російська імперія, графиня
unvon: Російська імперія, princesse par mariage
unvon: Російська імперія, державна дама
nikoh: ♂ Михайло Кондратій Іванович Дашков , Російська імперія
caste: 24 January 1783 ? 23 November 1796, Російська імперія, direcrice de l'Académie des Sciences de Saint-Pétersbourg
o'limi: 4 January 1810, Москва, Російська імперія, gouvernement de Moscou de l'empire russe
♀ Елизавета Романовна Воронцова (Полянская)
рождение: 13 August 1739
unvon: графиня, фрейлина
nikoh: ♂ Александр Иванович Полянский
o'limi: 2 February 1792
unvon: графиня, фрейлина
nikoh: ♂ Александр Иванович Полянский
o'limi: 2 February 1792
♂ Александр Романович Воронцов
рождение: 4 September 1741, Санкт-Петербург
unvon: 1760, граф
o'limi: 3 December 1805, Александровское, Владимирская губерния
unvon: 1760, граф
o'limi: 3 December 1805, Александровское, Владимирская губерния
♂ Semion Romanovitch Vorontsov
рождение: 15 June 1744, Moscou, gouvernement de Moscou de l'Empire russe
nikoh: ♀ Екатерина Алексеевна Сенявина (Воронцова) , Pisa, Tuscany Region, Italy
unvon: 1797, comte
o'limi: 9 June 1832, Londres, Royaume-Uni
janaza: >9 June 1832, Londres, St Mary-le-Bow
nikoh: ♀ Екатерина Алексеевна Сенявина (Воронцова) , Pisa, Tuscany Region, Italy
unvon: 1797, comte
o'limi: 9 June 1832, Londres, Royaume-Uni
janaza: >9 June 1832, Londres, St Mary-le-Bow
Bobolari
Ota-onasi
♂ Дмитрий Петрович Бутурлин
рождение: 1763, Российская империя, Санкт-Петербург
unvon: граф
ma'lumoti: 21 April 1767, записан в Сухопутной шляхетной кадетской корпус кадетом (СШКК)
kasbi: 17 March 1782, выпущен из СШКК порутчиком и определен в Черниговской пехотной полк, и будучи в Польше с полком в местечке Немирове в дивизии генерала графа Ивана Петровича Салтыкова, определен им при его канцелярии для иностранной корреспонденции
kasbi: 1784, взят в адъютанты к фельдмаршалу светлейшему князю Г. А. Потёмкину, при котором также употребляем был по иностранной корреспонденции, но через 6 недель был причислен к Коллегии иностранных дел
kasbi: 1786, перемещен в статскую службу с чином надворнаго советника и определен был в Комиссию для обозрения государства при действительном тайном советнике графе Александре Романовиче Воронцове, с которам в 1786-м и в 1787-м годах объездил Московскую, Санктпетербургскую, Казанскую, Астраханскую, Рязанскую, Тамбовскую, Воронежскую, Саратовскую, Выборгскую, Уфимскую, Оренбургскую и Кавкаскую губернии
kasbi: 1788, просил об отставке
kasbi: 1789, получа отставку, награжден чином коллежскаго советника, на который 1789-го года и к присяге приведен от Правительствующаго Сената в Москве
boshqa davlatga ko'chib ketishi (emigrasiya): 1789, Москва, уехал из столицы и поселился в Москве в собственном Доме на Яузе, в Немецкой слободе и занялся садоводством и собиранием книг (ныне Госпитальный переулок, дом 4а/2)
nikoh: ♀ Анна Артемьевна Воронцова (Бутурлина)
kasbi: 19 March 1797, по высочайшему имянному Его Императорскаго Величества указу всемилостивейше пожалован в статские советники и определен в Московской Государственной Коллегии иностранных дел архив
kasbi: 31 May 1803, назначен на вновь учрежденный пост чрезвычайного посланника при папском дворе
kasbi: 1805, Рим, назначен посланником в Рим, но не выехал туда, вследствие разрыва дипломатических отношений
kasbi: 1809 - 1817, Российская империя, Санкт-Петербург, отказался от предложенного ему поста посланника в Штутгарт и был назначен директором Императорского Эрмитажа
ma'lumoti: 1815, в качестве наставника Михаилу приставлен Фрэнсис Джозеф Слоун (Запись 993017), сын богатого шотландского банкира
boshqa davlatga ko'chib ketishi (emigrasiya): August 1817 - October 1817, переезд в Италию
property: October 1817 - 1824, Италия, Флоренция, снимал в аренду палаццио Гвиччардини, по соседству с дворцом Питти
property: 1824, Италия, Флоренция, приобретает ренессансный Палаццо Николини, построенный в 1542 – 1548 годах
property: 1824, Италия, Флоренция, приобрел Palazzo Niccolini-Montauti на улице via dei Servi
o'limi: 7 November 1829, Италия, Ливорно, (недалеко от Флоренции), похоронен в православной церкви(19 ноябрь н.ст.)
unvon: граф
ma'lumoti: 21 April 1767, записан в Сухопутной шляхетной кадетской корпус кадетом (СШКК)
kasbi: 17 March 1782, выпущен из СШКК порутчиком и определен в Черниговской пехотной полк, и будучи в Польше с полком в местечке Немирове в дивизии генерала графа Ивана Петровича Салтыкова, определен им при его канцелярии для иностранной корреспонденции
kasbi: 1784, взят в адъютанты к фельдмаршалу светлейшему князю Г. А. Потёмкину, при котором также употребляем был по иностранной корреспонденции, но через 6 недель был причислен к Коллегии иностранных дел
kasbi: 1786, перемещен в статскую службу с чином надворнаго советника и определен был в Комиссию для обозрения государства при действительном тайном советнике графе Александре Романовиче Воронцове, с которам в 1786-м и в 1787-м годах объездил Московскую, Санктпетербургскую, Казанскую, Астраханскую, Рязанскую, Тамбовскую, Воронежскую, Саратовскую, Выборгскую, Уфимскую, Оренбургскую и Кавкаскую губернии
kasbi: 1788, просил об отставке
kasbi: 1789, получа отставку, награжден чином коллежскаго советника, на который 1789-го года и к присяге приведен от Правительствующаго Сената в Москве
boshqa davlatga ko'chib ketishi (emigrasiya): 1789, Москва, уехал из столицы и поселился в Москве в собственном Доме на Яузе, в Немецкой слободе и занялся садоводством и собиранием книг (ныне Госпитальный переулок, дом 4а/2)
nikoh: ♀ Анна Артемьевна Воронцова (Бутурлина)
kasbi: 19 March 1797, по высочайшему имянному Его Императорскаго Величества указу всемилостивейше пожалован в статские советники и определен в Московской Государственной Коллегии иностранных дел архив
kasbi: 31 May 1803, назначен на вновь учрежденный пост чрезвычайного посланника при папском дворе
kasbi: 1805, Рим, назначен посланником в Рим, но не выехал туда, вследствие разрыва дипломатических отношений
kasbi: 1809 - 1817, Российская империя, Санкт-Петербург, отказался от предложенного ему поста посланника в Штутгарт и был назначен директором Императорского Эрмитажа
ma'lumoti: 1815, в качестве наставника Михаилу приставлен Фрэнсис Джозеф Слоун (Запись 993017), сын богатого шотландского банкира
boshqa davlatga ko'chib ketishi (emigrasiya): August 1817 - October 1817, переезд в Италию
property: October 1817 - 1824, Италия, Флоренция, снимал в аренду палаццио Гвиччардини, по соседству с дворцом Питти
property: 1824, Италия, Флоренция, приобретает ренессансный Палаццо Николини, построенный в 1542 – 1548 годах
property: 1824, Италия, Флоренция, приобрел Palazzo Niccolini-Montauti на улице via dei Servi
o'limi: 7 November 1829, Италия, Ливорно, (недалеко от Флоренции), похоронен в православной церкви(19 ноябрь н.ст.)
Ota-onasi
== 3 ==
♂ Пётр Адрианович Дивов
рождение: 1787
kasbi: 1814, вступил в петербургскую ложу "Соединенных друзей"
o'limi: 1856
kasbi: 1814, вступил в петербургскую ложу "Соединенных друзей"
o'limi: 1856
== 3 ==
Farzandlari
Farzandlari
Nabiralari
Nabiralari