Ольга Александровна Зубова (Жеребцова) b. 1766 d. 1849
From Rodovid UZ
Urug'i | Зубовы |
Jinsi | Ayol |
Tug'ilgandagi to'liq ismi | Ольга Александровна Зубова |
Boshqa familiyalar | Жеребцова |
Ota-onasi
♂ Александр Николаевич Зубов [Зубовы] b. 1727 d. 1795 | |
Wiki-bet | Wk:ru:Жеребцова, Ольга Александровна) |
Voqealar
1766 рождение:
nikoh: ♂ Александр Алексеевич Жеребцов [Жеребцовы] b. 1754 d. 1807
1781 Farzandi tug'ilishi: Российская империя, ♂ Александр Александрович Жеребцов [Жеребцовы] b. 1781 d. 1832
1806 Farzandi tug'ilishi: Лондон, ♂ Егор Августович Норд [Норды] b. 1806
1849 o'limi:
Izohlar
сестра фаворита, хозяйка дома на Английской набережной, 52, где собирались заговорщики в 1800. В 1800-ом году Павлу донесли или он что-то почувствовал и выслал из Петербурга Уитворта. Вслед за ним уехала заграницу и влюбленная в него Жеребцова, присвоив деньги заговорщиков. Уехала в Лондон и вступила в связь с королем Георгом IV. Последние годы жизни провела в Петербурге. Два сына и две дочери. Один из сыновей Егор Августович Норд, по словам матери сын Георга IV.
Yaqin ajdodlari va avlodlari
nikoh: ♀ Марія Воїнівна Римська-Корсакова (Зубова)
unvon: 1778, Російська імперія, maréchal de la noblesse
unvon: 1787, Російська імперія, ordre de Saint-Vladimir du 2e degré
o'limi: 22 February 1822, Російська імперія, village de Mejichtchi de l'ouïezd de Mouromsky du gouvernement de Vladimir de l'Empire russe
janaza: Муром, Російська імперія, monastère Spasky
xarbiy unvoni: 1775, Російська імперія, [[сержант]] лейб-гвардии Семёновского полка
xarbiy unvoni: 1779, Російська імперія, [[вахмистр]] лейб-гвардии Конного полка
xarbiy unvoni: 1 January 1784, Російська імперія, [[корнет]]
xarbiy unvoni: 1 January 1785, Російська імперія, [[подпоручик]]
рождение: 1787, Російська імперія, [[поручик]]
xarbiy unvoni: 1 January 1789, Російська імперія, [[секунд-ротмистр]]
xarbiy unvoni: 4 July 1789, Російська імперія, [[полковник]]
xarbiy unvoni: 4 July 1789, Російська імперія, [[флигель-адъютант]] императрицы Екатерины ІІ
xarbiy unvoni: 3 October 1789, Російська імперія, [[корнет]] Кавалергардского корпуса с производством в [[генерал-майор]]ы
xarbiy unvoni: 12 March 1792, Російська імперія, [[генерал-поручик]] и [[генерал-адъютант]] Е.И.В.
unvon: 27 January 1793, Російська імперія, (07.02.1793 - нов.стиль) граф Священной Римской империи
kasbi: 25 July 1793 - 1796, Російська імперія, генерал-губернатор Новороссии (генерал-губернатор Екатеринославский и Таврический (с 1793) и Вознесенский (с 1795))
xarbiy unvoni: 19 October 1793 - 1796, Російська імперія, [[генерал-фельдцейхмейстер]]
xarbiy unvoni: 19 October 1793, Російська імперія, генерал-директор над фортификациями
unvon: 22 May 1796, Російська імперія, (02.06.1796 - нов.стиль) светлейший князь Священной Римской империи
xarbiy unvoni: 23 November 1800, Російська імперія, [[генерал от инфантерии]]
nikoh: ♀ Фёкла (Текля) Игнатьевна Валентинович (Зубова, Шувалова) , 1-й муж
o'limi: 7 April 1822, замок Рундаль (Руэнталь), Курляндская губерния, Российская империя, 19.04.1822 - нов.стиль
janaza: семейный склеп Зубовых, крипта церкви святого мученика Валериана, Свято-Троицкая Сергиева Приморская пустынь, Стрельна, Санкт-Петербург
nikoh: ♀ Прасковья Александровна Вяземская (Зубова) , Санкт-Петербург, Российская империя
xarbiy unvoni: 1791, Санкт-Петербург, Российская империя, генерал-майор, гражданский чин: камергер
unvon: January 1793, Санкт-Петербург, Российская империя, граф Священной Римской империи (возведён имп.Францем ІІ вместе с отцом и братьями)
yashash joyi: 1822, Санкт-Петербург, Российская империя, Занимался винокурением. Наследовал состояние брата Платона
o'limi: 1836, Санкт-Петербург, Российская империя
unvon: светлейшая княжна
nikoh: ♂ Адам Адамович Жевуський
nikoh: ♂ Александр Александрович Жеребцов , 1
o'limi: 15 February 1852
xarbiy unvoni: 6 October 1817, генерал-майор
xarbiy unvoni: 4 June 1820, генерал-адъютант
unvon: 15 December 1825, граф
nikoh: ♀ Ольга Александровна Жеребцова (Орлова)
xarbiy unvoni: 25 June 1829, генерал-лейтенант
xarbiy unvoni: 11 June 1833, генерал от кавалерии
kasbi: 1845 - 1856, главный начальник ІІІ Отделения Собственной Е.И.В. Канцелярии и шеф жандармов
unvon: 1856, князь
kasbi: 1856 - 1860, председатель Гос.Совета и председатель совета министров
o'limi: 21 May 1862, Санкт-Петербург